今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
董事会秘书 |
2011-04-22 |
-- |
|
常务副总经理 |
2015-08-06 |
-- |
|
代理总经理 |
2015-08-06 |
-- |
|
副总经理 |
2017-09-08 |
-- |
|
副总经理 |
2014-11-21 |
-- |
|
副总经理 |
2024-08-20 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2024-08-20 终止日期:2027-08-19
|
|||
非独立董事 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
董事长 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
非独立董事 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
非独立董事 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
非独立董事 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
非独立董事 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
非独立董事 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
独立董事 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
独立董事 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
第7届董事会 起始日期:2018-10-11 终止日期:2021-03-31
|
|||
董事长 |
2018-10-11 |
2024-08-19 |
|
董事 |
2018-10-11 |
2024-08-19 |
|
副董事长 |
2018-10-11 |
2021-01-20 |
|
董事 |
2018-10-11 |
2021-01-20 |
|
董事 |
2018-10-11 |
2022-03-12 |
|
董事 |
2018-10-11 |
2024-08-19 |
|
董事 |
2018-10-11 |
2024-08-19 |
|
董事 |
2018-10-11 |
2024-08-19 |
|
董事 |
2018-10-11 |
2024-08-19 |
|
独立董事 |
2018-10-11 |
2021-01-20 |
|
独立董事 |
2018-10-11 |
2024-08-19 |
|
独立董事 |
2018-10-11 |
2024-08-19 |
|
独立董事 |
2018-10-11 |
2024-08-19 |
|
第6届董事会 起始日期:2018-03-19 终止日期:2018-10-10
|
|||
董事长 |
2014-11-21 |
2018-10-10 |
|
非独立董事 |
2014-11-21 |
2018-10-10 |
|
副董事长 |
2014-11-21 |
2015-08-06 |
|
非独立董事 |
2014-11-21 |
2015-08-06 |
|
非独立董事 |
2015-09-07 |
2018-10-10 |
|
副董事长 |
2015-09-07 |
2018-10-10 |
|
非独立董事 |
2014-11-21 |
2018-10-10 |
|
非独立董事 |
2014-11-21 |
2018-10-10 |
|
非独立董事 |
2014-11-21 |
2018-10-10 |
|
非独立董事 |
2014-11-21 |
2018-10-10 |
|
非独立董事 |
2014-11-21 |
2018-10-10 |
|
独立董事 |
2014-11-21 |
2018-10-10 |
|
独立董事 |
2014-11-21 |
2016-05-16 |
|
独立董事 |
2014-11-21 |
2018-10-10 |
|
独立董事 |
2016-05-16 |
2018-10-10 |
|
独立董事 |
2016-05-16 |
2018-10-10 |
|
第5届董事会 起始日期:2011-04-22 终止日期:2014-06-30
|
|||
董事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
董事长 |
2013-01-21 |
2014-11-20 |
|
董事 |
2011-04-22 |
2013-01-21 |
|
董事长 |
2011-04-22 |
2013-01-21 |
|
董事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
副董事长 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
副董事长 |
2011-04-22 |
2013-01-21 |
|
董事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
董事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
董事 |
2012-07-24 |
2014-11-20 |
|
董事 |
2013-04-23 |
2014-11-20 |
|
董事 |
2011-04-22 |
2012-07-24 |
|
董事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
独立董事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
独立董事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
独立董事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
独立董事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
第4届董事会 起始日期:2008-06-30 终止日期:2011-04-21
|
|||
独立董事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
董事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
董事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
副董事长 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
独立董事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
董事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
董事会秘书 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
独立董事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
董事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
副董事长 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
董事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
董事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
董事长 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
独立董事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
董事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
第3届董事会 起始日期:2005-04-12 终止日期:2008-06-29
|
|||
董事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
副董事长 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
独立董事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
董事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
董事会秘书 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
董事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
独立董事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
董事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
董事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
董事长 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
董事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
董事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
副董事长 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
独立董事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
独立董事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
第2届董事会 起始日期:2002-04-29 终止日期:2005-04-11
|
|||
董事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
董事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
董事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
副董事长 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
董事 |
2002-04-29 |
2003-06-27 |
|
董事会秘书 |
2004-03-10 |
2005-04-11 |
|
独立董事 |
2003-06-27 |
2005-04-11 |
|
董事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
董事 |
2002-04-29 |
2003-06-27 |
|
董事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
董事长 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
董事会秘书 |
2002-04-29 |
2004-03-10 |
|
独立董事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
董事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
独立董事 |
2003-06-27 |
2005-04-11 |
|
独立董事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
董事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
副董事长 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2024-08-20 终止日期:2027-08-19
|
|||
监事 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
监事会主席 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
监事 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
职工代表监事 |
2024-08-20 |
2027-08-19 |
|
第7届监事会 起始日期:2018-10-11 终止日期:2022-04-28
|
|||
监事 |
2018-10-11 |
2022-04-28 |
|
监事会主席 |
2018-10-11 |
2022-04-28 |
|
监事 |
2018-10-11 |
2023-08-25 |
|
监事 |
2018-10-11 |
2024-08-19 |
|
职工代表监事 |
2018-10-11 |
2024-08-19 |
|
职工代表监事 |
2018-10-11 |
2019-11-06 |
|
职工监事 |
2019-11-06 |
2024-08-19 |
|
第6届监事会 起始日期:2014-11-21 终止日期:2018-10-10
|
|||
股东监事 |
2014-11-21 |
2018-10-10 |
|
监事会主席 |
2014-11-21 |
2018-10-10 |
|
股东监事 |
2014-11-21 |
2018-10-10 |
|
股东监事 |
2014-11-21 |
2016-04-22 |
|
股东监事 |
2016-05-16 |
2018-10-10 |
|
职工代表监事 |
2014-11-21 |
2016-09-30 |
|
职工代表监事 |
2014-11-21 |
2017-10-24 |
|
职工代表监事 |
2016-10-01 |
2018-10-10 |
|
职工代表监事 |
2017-10-24 |
2018-10-10 |
|
第5届监事会 起始日期:2011-04-22 终止日期:2014-11-20
|
|||
监事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
监事会主席 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
监事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
监事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
职工代表监事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
职工代表监事 |
2011-04-22 |
2014-11-20 |
|
第4届监事会 起始日期:2008-06-30 终止日期:2011-04-21
|
|||
监事会主席 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
监事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
职工监事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
监事 |
2010-04-23 |
2011-04-21 |
|
监事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
职工监事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
监事 |
2008-06-30 |
2011-04-21 |
|
第3届监事会 起始日期:2005-04-12 终止日期:2008-06-29
|
|||
监事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
监事会主席 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
职工监事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
监事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
监事 |
2005-04-12 |
2008-06-29 |
|
职工监事 |
2007-09-05 |
2008-06-29 |
|
职工监事 |
2005-04-12 |
2007-09-05 |
|
第2届监事会 起始日期:2002-04-29 终止日期:2005-04-11
|
|||
职工代表监事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
监事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
职工代表监事 |
2002-04-29 |
2004-06-26 |
|
监事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
监事会主席 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
监事 |
2002-04-29 |
2005-04-11 |
|
职工代表监事 |
2004-06-26 |
2005-04-11 |
↑返回页顶↑ |